Készült: 2024.09.20.13:22:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Ipari és kereskedelemi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.02. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Ipari és kereskedelemi albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Podolák György (MSZP) | Elnök | 1998.12.02. | 2002.05.14. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 1998.12.02. | 2002.05.14. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 1998.12.02. | 2002.05.14. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 1998.12.02. | 2002.05.14. | |
Schalkhammer Antal (MSZP) | Tag | 1998.12.02. | 2000.09.04. | |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 1998.12.02. | 2002.05.14. |
Ipari és kereskedelemi albizottság üléseinek megjelenítése