Készült: 2024.09.23.11:48:48
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Turisztikai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.07.03. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Turisztikai albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Elnök | 2018.07.03. | 2022.05.01. | |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.07.17. | 2022.05.01. | |
F Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2018.11.26. | 2022.05.01. | |
Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2018.07.03. | 2022.05.01. | |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2018.07.17. | 2022.05.01. | |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Tag | 2018.07.03. | 2022.05.01. | |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2018.11.20. | 2022.05.01. | |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2018.11.26. | 2018.12.10. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Turisztikai albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 2 | 1/2019 | 2019.06.04. | Határozatképes | 0:45 |
2 | 1 | 1/2018 | 2018.11.20. | Határozatképes | 1:34 |