Készült: 2024.09.19.05:09:49
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Honvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.18. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi bizottság |
A Honvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Simicskó István (Fidesz) | Elnök | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Dr. Dávid Gyula (MSZP) | Tag | 2002.10.30. | 2004.11.29. | |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 2002.10.30. | 2003.02.04. | |
Márfai Péter (MSZP) | Tag | 2003.02.05. | 2006.05.15. | Érsek Zsolt (MSZP) |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Tag | 2004.12.06. | 2006.05.15. | Dr. Dávid Gyula (MSZP) |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Karsai Péter (MDF) | Tag | 2002.10.30. | 2006.05.15. |