Készült: 2024.09.24.00:45:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Olimpiai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2001.06.13. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Olimpiai albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2001.06.13. | 2002.05.14. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2001.11.20. | 2002.05.14. | |
Lévai Tibor (Fidesz) | Tag | 2001.11.20. | 2002.05.14. | |
Sibak András (MSZP) | Tag | 2001.11.20. | 2002.05.14. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2001.11.20. | 2002.05.14. |