Készült: 2024.09.24.00:57:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjainak változásai (14 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Surján László (FIDESZ-MPP) | Elnök | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Dr. Surján László (KDNP) | Elnök | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Paszternák László (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Benedek Mihály (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Csabai Lászlóné (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1994.08.29. | |
Csintalan Sándor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.01.30. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Tag | 1994.09.20. | 1998.06.17. | |
Tímár Istvánné (MSZP) | Tag | 1995.01.31. | 1998.06.17. | |
Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Veér Miklós (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Czuczi Mihály (SZDSZ) | Tag | 1997.02.11. | 1998.06.17. | |
Juhász Pál (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1997.02.11. | |
Szabó Rudolfné (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Dr. Tóth Tihamér (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Nemes Miklós (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Mádi László (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Tóth Tihamér (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1998.06.17. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság | MSZP | 7 | 50.00% |
SZDSZ | 2 | 14.29% | |
MDF | 1 | 7.14% | |
FKGP | 1 | 7.14% | |
Fidesz | 2 | 14.29% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 7.14% | |
Összesen | 14 | 100.00% |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságnak nincs albizottsága.