Készült: 2024.09.21.21:42:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Kertészeti albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.07.10. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Kertészeti albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Farkas Sándor (Fidesz) | Elnök | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Kertészeti albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 1/2017 | 2017.12.06. | Határozatképes | 2:06 |
2 | 3 | 2/2016 | 2016.04.14. | Határozatképes | 1:33 |
3 | 2 | 1/2016 | 2016.02.22. | Határozatképes | 1:49 |
4 | 1 | 1/2015 | 2015.11.24. | Határozatképes | 1:33 |