Készült: 2024.09.26.18:37:04
Dinamikus lap
Demendi László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.12.14. | 2009.12.15. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.06.15. | 2009.06.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 96 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
mezőgazdasági kertész üzemmérnök | Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola | Kertészeti Kar | 1976 |
mezőgazdasági mérnöküzemgazdász | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | Mezőgazdasági Kar | 1991 |