Készült: 2024.09.24.05:47:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Falusi turizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.19. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Falusi turizmus albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Páva Zoltán (MSZP) | Elnök | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Nógrádi László (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. |
Falusi turizmus albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 1/2005 | 2005.10.11. | Határozatképes | 0:20 |
2 | 3 | 1/2004 | 2004.11.15. | Határozatképes | 1:10 |
3 | 2 | 2/2003 | 2003.10.07. | Határozatképes | 2:00 |
4 | 1 | 1/2003 | 2003.04.15. | Határozatképes | 0:40 |