Készült: 2024.09.26.11:25:13
Dinamikus lap
Dr. Szűrös Mátyás
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés alelnöke | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
a Magyar Köztársaság elnöke | 1989.11.03. | 1990.05.01. |
az Országgyűlés elnöke | 1989.03.22. | 1989.11.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Hajdú-Bihar területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Hajdú-Bihar 15. OEVK | 1985.06.28. | 1990.05.01. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 13 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Nemzetközi Kapcsolatok Intézete | 1959 | |
egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1964 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |
német | felsőfokú |
orosz | felsőfokú |