Készült: 2024.09.24.14:39:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Közigazgatás-fejlesztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.17. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
Közigazgatás-fejlesztési albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szabó György (MSZP) | Elnök | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Balogh József (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Sós Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Szabó Gábor (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2002.11.11. | |
Varga László (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Tag | 2002.07.03. | 2002.12.14. | |
Nógrádi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2002.07.03. | 2004.08.27. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2003.02.26. | 2003.06.23. | Dr. Bóka István (Fidesz) |
Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 2002.07.03. | 2003.11.01. | |
Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2002.07.03. | 2004.12.20. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Közigazgatás-fejlesztési albizottság üléseinek megjelenítése