Készült: 2024.09.26.21:27:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Informatikai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.11.24. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Informatikai albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Márton Attila (Fidesz) | Elnök | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. |
Informatikai albizottság üléseinek megjelenítése