Készült: 2024.09.24.14:26:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Szabadidősport albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.17. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Szabadidősport albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Elnök | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Csontos János (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Nyakó István (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2002.11.25. | |
Zuschlag János László (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2004.10.17. |