Készült: 2024.09.26.04:59:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.11.07. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turisztikai bizottság |
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2007.02.20. | 2007.10.15. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2007.11.05. | 2010.05.13. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. |
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság üléseinek megjelenítése