Készült: 2024.09.25.19:40:23
Dinamikus lap
Dr. Baka András
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke | 2009.06.22. | 2011.12.31. |
a Legfelsőbb Bíróság elnöke | 2009.06.22. | 2011.12.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1991.05.31. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 2 | ||
2006-2010 | 1 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1978 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
orosz | középfokú |