Készült: 2024.09.24.11:18:53
Dinamikus lap
Dr. Fellegi Tamás
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter | 2011.12.15. | 2012.06.01. |
nemzeti fejlesztési miniszter | 2010.05.29. | 2011.12.14. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 20 |