Készült: 2024.09.26.13:43:31
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Költségvetési és pénzügyi bizottság tagjainak változásai (28 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hargitai János (Fidesz) | Elnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Varga Mihály (Fidesz) | Elnök | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Hargitai János (Fidesz) |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Alelnök | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Kovács Tibor (MSZP) |
Keller László (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.07.02. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Alelnök | 2003.03.10. | 2004.10.25. | Dr. Veres János (MSZP) |
Szabó Lajos (MSZP) | Alelnök | 2002.07.02. | 2006.05.15. | Keller László (MSZP) |
Dr. Veres János (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2003.03.10. | |
Domokos László (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gazdag János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Szalay Gábor (SZDSZ) |
Jauernik István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Káli Sándor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.11.26. | |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Keller László (MSZP) | Tag | 2005.05.02. | 2006.05.15. | Dr. Pusztai Gyula (MSZP) |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Dr. Kékesi Tibor (MSZP) |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2005.06.20. | |
Molnár László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Németh Imre (MSZP) | Tag | 2005.06.20. | 2006.05.15. | Molnár Albert (MSZP) |
Dr. Pusztai Gyula (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2005.04.10. | |
Dr. Soós Győző (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szabados Ákos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2003.06.16. | |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Varga László (MSZP) | Tag | 2002.11.26. | 2006.05.15. | Káli Sándor (MSZP) |
Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Braun Márton (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Font Sándor (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Hargitai János (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Rákos Tibor (Fidesz) |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Lenártek András (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Mádi László (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Braun Márton (Fidesz) |
Dr. Rákos Tibor (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Tállai András (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) |
Tóth András (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Bőhm András (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Kovács Kálmán (SZDSZ) |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 2003.06.16. | 2006.05.15. | Szabados Ákos (MSZP) |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 2002.09.17. | 2004.11.07. | Dr. Boros Imre (független) |
Dr. Boros Imre (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2002.09.06. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.09.06. | |
Sisák Imre János (MDF) | Tag | 2004.11.15. | 2006.05.15. | Balogh László (független) |
Balogh László (független) | Tag | 2004.11.07. | 2004.11.15. | Dr. Boros Imre (független) |
Dr. Boros Imre (független) | Tag | 2002.09.07. | 2002.09.17. | |
Font Sándor (független) | Tag | 2004.09.06. | 2005.05.14. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Költségvetési és pénzügyi bizottság | MSZP | 13 | 46.43% |
Fidesz | 12 | 42.86% | |
SZDSZ | 2 | 7.14% | |
MDF | 1 | 3.57% | |
Összesen | 28 | 100.00% |
Költségvetési és pénzügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság | 2002.06.26. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
ORTT költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság | 2002.07.04. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok