Készült: 2024.09.19.20:31:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Tibor (MSZP) | Elnök | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Domokos László (Fidesz) | Alelnök | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2008.03.17. | 2009.05.18. | Keller László (MSZP) |
Keller László (MSZP) | Tag | 2006.06.26. | 2008.02.18. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Dr. Latorcai János (KDNP) | Tag | 2006.06.26. | 2006.12.18. | |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 2006.12.18. | 2009.05.18. | Dr. Latorcai János (KDNP) |
Lakos Imre (SZDSZ) | Tag | 2006.06.26. | 2009.05.18. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2006.06.26. | 2009.03.19. |
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 6 zárt ülés | 3/2007 | 2007.06.11. | Határozatképes | 0:07 |
2 | 5 | 2/2007 | 2007.03.13. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
3 | 4 | 1/2007 | 2007.02.28. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:02 |
4 | 3 zárt ülés | 3/2006 | 2006.12.19. | Határozatképes | 1:12 |
5 | 2 zárt ülés | 2/2006 | 2006.12.12. | Határozatképes | 0:28 |
6 | 1 zárt ülés | 1/2006 | 2006.07.06. | Határozatképes | 1:00 |
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő bizottságnak nincs albizottsága.
Nem tárgyalt irományt.