Készült: 2024.09.23.10:20:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Szőlészeti és borászati albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.26. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Szőlészeti és borászati albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Tiffán Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2010.05.26. | 2014.05.05. | |
Horváth István (Fidesz) | Tag | 2010.05.26. | 2014.05.05. | |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2010.05.26. | 2014.05.05. | |
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) | Tag | 2010.05.26. | 2012.02.27. | |
Ficsor Ádám (MSZP) | Tag | 2010.06.14. | 2011.10.23. | |
Vona Gábor (Jobbik) | Tag | 2010.06.14. | 2011.02.14. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2011.03.07. | 2012.11.12. | Vona Gábor (Jobbik) |
Szőlészeti és borászati albizottság üléseinek megjelenítése