Készült: 2024.09.22.21:24:15
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.18. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Elnök | 2018.07.04. | 2019.06.25. | |
Nunkovics Tibor (Jobbik) | Elnök | 2019.10.21. | 2022.05.01. | Dr. Kepli Lajos (Jobbik) 1 |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. | |
Böröcz László (Fidesz) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. | |
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. | |
Hajdu László (DK) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.