Készült: 2024.09.26.13:48:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Külügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Külügyi bizottság tagjainak változásai (22 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Balla Mihály (Fidesz) | Elnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Németh Zsolt (Fidesz) 1 | Elnök | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Balla Mihály (Fidesz) |
Hárs Gábor (MSZP) | Alelnök | 2002.06.04. | 2004.10.25. | Szabó Vilmos (MSZP) |
Dr. Kozma József (MSZP) | Alelnök | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Hárs Gábor (MSZP) |
Szabó Vilmos (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Balla Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Rockenbauer Zoltán (Fidesz) |
Rockenbauer Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.27. | 2003.06.23. | Dr. Surján László (Fidesz) |
Dr. Surján László (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Bán Imre (MSZP) | Tag | 2004.08.27. | 2004.10.25. | Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) |
Élő Norbert (MSZP) | Tag | 2004.11.29. | 2006.05.15. | Kapás Zsolt (MSZP) |
Dr. Faragó Péter (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Fazakas Szabolcs (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2004.07.14. | Kocsi László (MSZP) |
Dr. Garai István Levente (MSZP) | Tag | 2004.08.27. | 2004.09.13. | Herczog Edit (MSZP) |
Dr. Gedei József (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Hárs Gábor (MSZP) |
Dr. Gurmai Zita (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
Hagyó Miklós (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Bán Imre (MSZP) |
Hárs Gábor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Hárs Gábor (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Dr. Kozma József (MSZP) |
Herczog Edit (MSZP) | Tag | 2002.12.01. | 2004.07.14. | Molnár Gyula (MSZP) |
Kapás Zsolt (MSZP) | Tag | 2004.08.27. | 2004.11.29. | Dr. Gurmai Zita (MSZP) |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Zwack Péter (SZDSZ) |
Kocsi László (MSZP) | Tag | 2004.09.13. | 2006.05.15. | Dr. Garai István Levente (MSZP) |
Kocsi László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Kozma József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Kránitz László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.11.30. | |
Stipkovits Pál (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szabados Tamás (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Szűcs Erika (MSZP) |
Szűcs Erika (MSZP) | Tag | 2004.08.27. | 2004.10.25. | Fazakas Szabolcs (MSZP) |
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
Dr. Bagó Zoltán (Fidesz) | Tag | 2004.06.21. | 2006.05.15. | Dr. Surján László (Fidesz) |
Balla Mihály (Fidesz) | Tag | 2002.05.28. | 2003.06.23. | Dr. Horváth János (Fidesz) |
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2004.06.21. | 2006.05.15. | Gyürk András (Fidesz) |
Gyürk András (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.06.21. | |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.28. | |
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.28. | |
Potápi Árpád (Fidesz) 1 | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Rockenbauer Zoltán (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Balla Mihály (Fidesz) |
Dr. Surján László (Fidesz) | Tag | 2002.05.28. | 2004.06.21. | Dr. Pósán László (Fidesz) |
Zwack Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.09.06. | |
Balogh László (független) | Tag | 2004.12.20. | 2006.05.15. | Dr. Kelemen András (független) |
Dr. Kelemen András (független) | Tag | 2004.09.06. | 2004.12.20. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi bizottság | MSZP | 11 | 50.00% |
Fidesz | 8 | 36.36% | |
SZDSZ | 1 | 4.55% | |
MDF | 1 | 4.55% | |
független | 1 | 4.55% | |
Összesen | 22 | 100.00% |
Külügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Transzatlanti ügyekkel foglalkozó albizottság | 2003.05.28. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok