Készült: 2024.09.23.03:22:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Interparlamentaris Unio
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1994.07.15. |
Megszűnés | 1998.06.17. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Külügyi bizottság |
Interparlamentaris Unio tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szűrös Mátyás (MSZP) | Elnök | 1994.07.15. | 1998.06.17. | |
Mustó István (SZDSZ) | Alelnök | 1994.07.15. | 1998.06.17. | |
Katona Tamás (MDF) | Alelnök | 1994.07.15. | 1996.03.10. | |
Dr. Rott Nándor (FKGP) | Alelnök | 1996.06.10. | 1997.12.03. | |
Katona Tamás (Néppárt-MDNP) | Alelnök | 1996.03.11. | 1996.06.09. | |
Csóti György (MDF) | Tag | 1996.11.11. | 1998.06.17. | |
Dr. Rott Nándor (FKGP) | Tag | 1994.07.15. | 1996.06.09. | |
Rockenbauer Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1994.07.15. | 1998.06.17. | |
Dr. Varga László (KDNP) | Tag | 1994.07.15. | 1997.07.21. | |
Katona Tamás (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.06.10. | 1998.06.17. |