Készült: 2024.09.26.11:21:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Magda Sándor (MSZP) | Elnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Alelnök | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Pásztohy András (MSZP) |
Pásztohy András (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Farkas Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Glattfelder Béla (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.27. | 2004.07.18. | Farkas Sándor (Fidesz) |
Járvás István (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Kékkői Zoltán József (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Járvás István (Fidesz) |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2004.08.27. | 2006.05.15. | Glattfelder Béla (Fidesz) |
Gazdag János (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Gőgös Zoltán (MSZP) |
Godó Lajos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Gráf József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2005.05.09. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Karakas János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Karsai József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Kis Péter (MSZP) 1 | Tag | 2002.12.03. | 2006.05.15. | |
Dr. Németh Imre (MSZP) | Tag | 2005.05.09. | 2006.05.15. | Gráf József (MSZP) |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Vadász István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Zatykó János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Balogh Gyula (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2003.05.05. | |
Balogh József (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Farkas Sándor (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Szabó Ferenc (Fidesz) |
Járvás István (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Végh László (Fidesz) |
Szabó Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Végh László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Végh László (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Balogh Gyula (független) |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 2004.07.01. | 2006.05.15. | Kuncze Gábor (SZDSZ) |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.11.12. | 2004.07.01. | Zwack Péter (SZDSZ) |
Zwack Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2002.11.05. | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) |
Font Sándor (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.09.06. | |
Dr. Hende Csaba (MDF) 1 | Tag | 2002.07.16. | 2002.12.01. | |
Karsai Péter (MDF) | Tag | 2004.12.20. | 2006.05.15. | Font Sándor (független) |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2002.07.16. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 2002.12.01. | 2004.11.08. | Dr. Hende Csaba (MDF) 1 |
Balogh Gyula (független) | Tag | 2003.05.06. | 2003.06.23. | |
Dr. Boros Imre (független) | Tag | 2002.12.03. | 2006.05.15. | |
Font Sándor (független) | Tag | 2004.09.06. | 2004.12.20. | |
Dr. Medgyasszay László (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. | Dr. Hende Csaba (MDF) 1 |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mezőgazdasági bizottság | MSZP | 12 | 50.00% |
Fidesz | 8 | 33.33% | |
SZDSZ | 1 | 4.17% | |
MDF | 1 | 4.17% | |
független | 2 | 8.33% | |
Összesen | 24 | 100.00% |
Mezőgazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Erdészeti albizottság | 2002.09.18. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok