Készült: 2024.09.26.15:40:17
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Rehabilitációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.19. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság |
Rehabilitációs albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kaufer Virág (LMP) | Elnök | 2010.07.19. | 2012.02.01. | |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | Elnök | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | Elnök | 2012.03.05. | 2013.02.11. | Kaufer Virág (LMP) |
Dr. Szél Bernadett (független) | Elnök | 2013.03.04. | 2013.08.31. | |
Karvalics Ottó (KDNP) | Alelnök | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Kara Ákos (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Nagy István (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Bertha Szilvia (Jobbik) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. |
Rehabilitációs albizottság üléseinek megjelenítése