Készült: 2024.09.24.18:42:20
Dinamikus lap
Berényi Lajos
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Közbeszerzések Tanácsának elnöke | 2004.10.28. | 2009.10.28. |
a Közbeszerzések Tanácsának elnöke | 1999.10.28. | 2004.10.27. |
a Közbeszerzések Tanácsának elnöke | 1995.10.04. | 1999.10.27. |