Készült: 2024.09.26.18:39:11
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjainak változásai (20 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Filló Pál (MSZP) | Elnök | 1999.11.09. | 2002.05.14. | Dr. Sándor László (MSZP) |
Dr. Sándor László (MSZP) | Elnök | 1998.06.25. | 1999.11.09. | |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Alelnök | 1998.07.08. | 2002.05.14. | Dr. Őry Csaba (Fidesz) |
Dr. Őry Csaba (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 1998.07.08. | |
Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.07.08. | |
Borkó Károly (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Domokos László (Fidesz) | Tag | 1998.07.08. | 1999.02.09. | Dr. Őry Csaba (Fidesz) |
Dr. Frajna Imre (Fidesz) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Mádi László (Fidesz) |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Lévai Tibor (Fidesz) | Tag | 1999.02.09. | 2002.05.14. | Domokos László (Fidesz) |
Mádi László (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2001.07.31. | |
Dr. Rákos Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Benedek Mihály (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Csintalan Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.11.08. | |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Nagy Sándor (MSZP) | Tag | 2000.02.08. | 2001.02.13. | Csintalan Sándor (MSZP) |
Paszternák László (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Paszternák László (MSZP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Dr. Nagy Sándor (MSZP) |
Dr. Sáling József (MSZP) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Paszternák László (MSZP) |
Dr. Sándor László (MSZP) | Tag | 1999.11.09. | 2002.05.14. | |
Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Boda Ilona (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.05.15. | |
Molnár László (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.01.31. | |
Dr. Orosházi György (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tardos Márton (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Csáky András (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2001.01.01. | |
Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 2001.01.01. | 2002.05.14. | Dr. Csáky András (MDF) |
Kiss Andor (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Rozgonyi Ernő (MIÉP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Kiss Andor (MIÉP) |
Molnár László (független) | Tag | 2001.02.01. | 2002.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság | Fidesz | 8 | 40.00% |
MSZP | 7 | 35.00% | |
FKGP | 1 | 5.00% | |
SZDSZ | 1 | 5.00% | |
MDF | 1 | 5.00% | |
MIÉP | 1 | 5.00% | |
független | 1 | 5.00% | |
Összesen | 20 | 100.00% |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.12.02. | 2002.05.14. | |
Rehabilitációs albizottság | 1998.12.02. | 2002.05.14. | |
Európai integrációs albizottság | 1998.12.02. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok