Készült: 2024.09.22.03:27:31
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A génmanipulált növények szabadföldi termesztésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2005.10.12. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Környezetvédelmi bizottság |
A génmanipulált növények szabadföldi termesztésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket vizsgáló albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Elnök | 2005.10.12. | 2006.05.15. | |
Kapás Zsolt (MSZP) | Tag | 2005.10.19. | 2006.05.15. | |
Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | Tag | 2005.10.19. | 2006.05.15. | |
Tóth Gábor (Fidesz) | Tag | 2005.10.19. | 2006.05.15. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2005.10.19. | 2006.05.15. |
A génmanipulált növények szabadföldi termesztésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése