Készült: 2024.09.23.01:32:29
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Erdészeti albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.27. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Erdészeti albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Jakab István (Fidesz) | Elnök | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Balogh József (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2013.05.01. | |
Obreczán Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Szabó Rebeka (LMP) | Tag | 2010.06.14. | 2013.02.11. |
Erdészeti albizottság üléseinek megjelenítése