Készült: 2024.09.23.11:56:41
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.06.04. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Elnök | 2014.06.04. | 2018.05.07. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Heringes Anita (MSZP) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.