Készült: 2024.09.24.14:55:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.05. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Simon Gábor (MSZP) | Elnök | 2002.06.05. | 2006.05.15. | |
Dr. Bóth János (MSZP) 1 | Tag | 2002.06.05. | 2006.05.15. | |
Németh Erika (MSZP) | Tag | 2002.06.05. | 2006.05.15. | |
Dr. Balsai István (Fidesz) | Tag | 2005.05.02. | 2006.05.15. | Dr. Hende Csaba (Fidesz) 1 |
Németh Szilárd István (Fidesz) | Tag | 2005.05.09. | 2006.05.15. | Dr. Őry Csaba (Fidesz) |
Dr. Őry Csaba (Fidesz) | Tag | 2002.06.05. | 2004.07.18. | |
Dr. Hende Csaba (MDF) 1 | Tag | 2002.06.05. | 2002.07.16. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése