Készült: 2024.09.26.15:29:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Infrastruktúra-fejlesztési és lakásügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.09.11. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Infrastruktúra-fejlesztési és lakásügyi albizottság tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Horváth Csaba (MSZP) | Elnök | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Gazda László (MSZP) | Tag | 2002.09.11. | 2004.10.25. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2005.11.23. | 2006.05.15. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Molnár László (MSZP) | Tag | 2003.04.01. | 2006.05.15. | |
Podolák György (MSZP) | Tag | 2005.05.30. | 2006.05.15. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2005.02.16. | 2006.05.15. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 2005.11.23. | 2006.05.15. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2003.04.01. | 2006.05.15. | |
Soltész Miklós (Fidesz) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. |
Infrastruktúra-fejlesztési és lakásügyi albizottság üléseinek megjelenítése