Készült: 2024.09.24.14:48:20
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Vasúti közlekedés helyzetét vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2007.11.06. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági és informatikai bizottság |
Vasúti közlekedés helyzetét vizsgáló albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szántó János (MSZP) | Elnök | 2007.11.06. | 2008.06.03. | |
Gazda László (MSZP) | Tag | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Podolák György (MSZP) | Tag | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Dr. Fónagy János (Fidesz) | Tag | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2007.11.06. | 2010.05.13. |
Vasúti közlekedés helyzetét vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése