Készült: 2024.09.26.21:49:41
Dinamikus lap
Sisák Imre János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.22. | 2006.05.15. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.03. | 2004.11.08. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.08. | 2004.03.08. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.15. | 2003.12.15. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.04. | 2003.03.04. | |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2002.10.02. | 2002.10.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Nógrád területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2002-2006 | 393 | 1 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Államigazgatási Főiskola |