Készült: 2024.09.22.19:27:42
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (22 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Herbály Imre (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Gőgös Zoltán (MSZP) |
Jakab István (Fidesz) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Bedő Tamás (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Borenszki Ervin (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Herbály Imre (MSZP) |
Csontos János (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Demendi László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) | Tag | 2008.03.10. | 2010.05.13. | Vécsi István (MSZP) |
Godó Lajos (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Hunvald György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Karsai József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kis Péter László (MSZP) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2010.02.15. | 2010.05.13. | Paizs József (MSZP) |
Paizs József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.01.24. | |
Vécsi István (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2008.03.10. | Hunvald György (MSZP) |
Zatykó János (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Ángyán József (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Bagi Béla (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Bodó Imre (Fidesz) | Tag | 2007.11.19. | 2010.05.13. | Kispál Ferenc (Fidesz) |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2007.06.18. | |
Járvás István (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kékkői Zoltán József (Fidesz) | Tag | 2007.06.18. | 2010.05.13. | Fülöp István (Fidesz) |
Kispál Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2007.10.12. | |
Örvendi László József (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Medgyasszay László (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2007.09.16. | |
Velkey Gábor (SZDSZ) | Tag | 2007.10.01. | 2009.12.07. | Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) |
Gulyás József (független) | Tag | 2009.12.07. | 2010.05.13. | Velkey Gábor (SZDSZ) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mezőgazdasági bizottság | MSZP | 11 | 50.00% |
Fidesz | 9 | 40.91% | |
KDNP | 1 | 4.55% | |
független | 1 | 4.55% | |
Összesen | 22 | 100.00% |
Mezőgazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Erdészeti albizottság | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
A Közös Agrárpolitika változását figyelemmel kísérő albizottság | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Agrárpiaci, szabályozási és élelmiszerbiztonsági albizottság | 2006.06.23. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok