Készült: 2024.09.23.01:43:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Más közérdekű társadalmi szervezeteket támogató albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1995.02.02. |
Megszűnés | 1998.06.17. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társ. szerv. ktgv. tám. elők. bizottság |
Más közérdekű társadalmi szervezeteket támogató albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Mészáros Gyula (KDNP) | Elnök | 1995.02.02. | 1997.07.21. | |
Mészáros Gyula (független) | Elnök | 1997.07.22. | 1997.07.25. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 1995.02.02. | 1998.06.07. | |
Hajdú Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Dr. Boross Péter (MDF) | Tag | 1995.02.02. | 1995.12.15. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1998.02.05. | 1998.06.17. | |
Dr. Kis Gyula József (MDF) | Tag | 1997.03.13. | 1998.06.17. | Tóth István (MDF) |
Tóth István (MDF) | Tag | 1995.12.15. | 1996.04.16. | Dr. Boross Péter (MDF) |
István József (FKGP) | Tag | 1995.02.02. | 1997.02.25. | |
Izsó Mihály (FKGP) | Tag | 1997.02.25. | 1998.06.17. | István József (FKGP) |
Dr. Gyuricza Béla (FIDESZ-MPP) | Tag | 1996.02.22. | 1998.06.17. | |
Zsigmond Attila (Néppárt-MDNP) | Tag | 1997.03.13. | 1998.06.17. |