Készült: 2024.09.23.01:11:50
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2007.03.05. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
Az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Borsos József (Fidesz) | Elnök | 2007.03.05. | 2008.10.06. | |
László Tamás (Fidesz) | Elnök | 2008.10.14. | 2010.05.13. | Borsos József (Fidesz) |
Farkas Imre (MSZP) | Alelnök | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Dér Zsuzsanna (MSZP) | Tag | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Hajdu László (MSZP) | Tag | 2007.03.05. | 2008.05.05. | |
Lombos István (MSZP) | Tag | 2008.10.14. | 2010.05.13. | Hajdu László (MSZP) |
Dr. Szabó Erika (Fidesz) | Tag | 2007.03.05. | 2010.05.13. |