Készült: 2024.09.25.07:02:59
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Gazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági bizottság tagjainak változásai (30 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Latorcai János (Fidesz) | Elnök | 1998.07.08. | 2002.05.14. | Varga Mihály (Fidesz) |
Varga Mihály (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 1998.07.07. | |
Podolák György (MSZP) | Alelnök | 2001.04.18. | 2002.05.14. | Puch László (MSZP) |
Puch László (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.04.17. | |
Zakó László (FKGP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.06.26. | |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Zakó László (MIÉP) | Alelnök | 2001.12.27. | 2002.05.14. | |
Zakó László (független) | Alelnök | 2001.06.27. | 2001.12.26. | |
Ágota Gábor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.09.30. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Domokos László (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2001.09.04. | Ágota Gábor (Fidesz) |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Domokos László (Fidesz) |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kósa Lajos (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.11.03. | |
Dr. Latorcai János (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.07.07. | |
Lázár Mózes (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 1998.11.04. | 2002.05.14. | Kósa Lajos (Fidesz) |
Molnár Oszkár (Fidesz) | Tag | 2000.06.20. | 2002.05.14. | Nógrádi László (Fidesz) |
Nógrádi László (Fidesz) | Tag | 1998.07.08. | 2000.06.19. | Dr. Latorcai János (Fidesz) |
Rigler Zoltán (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Várkonyi András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Végh László (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.03.01. | |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Schalkhammer Antal (MSZP) |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 1999.03.02. | 2002.05.14. | Dr. Csiha Judit (MSZP) |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2000.05.02. | 2002.05.14. | Dr. Sáling József (MSZP) |
Podolák György (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.04.17. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 2001.04.18. | 2001.09.04. | Podolák György (MSZP) |
Dr. Sáling József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.05.02. | |
Schalkhammer Antal (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.09.04. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Puch László (MSZP) |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Atyánszky György (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.09.19. | |
Balogh József (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Czoma Kálmán (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.01. | |
Dr. Tímár György (FKGP) | Tag | 2000.02.01. | 2002.05.14. | Czoma Kálmán (FKGP) |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 1999.11.09. | 2002.05.14. | |
Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Zilahi József (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.11. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.01.20. | |
Atyánszky György (független) | Tag | 2001.09.20. | 2001.12.11. | |
Dr. Gidai Erzsébet (független) | Tag | 2002.01.21. | 2002.05.14. | |
Dr. Torgyán József (független) | Tag | 2001.12.11. | 2002.05.14. | Atyánszky György (független) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági bizottság | Fidesz | 11 | 36.67% |
MSZP | 10 | 33.33% | |
FKGP | 2 | 6.67% | |
SZDSZ | 2 | 6.67% | |
MDF | 2 | 6.67% | |
MIÉP | 1 | 3.33% | |
független | 2 | 6.67% | |
Összesen | 30 | 100.00% |
Gazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok