Készült: 2024.09.26.21:23:31
Dinamikus lap
Paizs József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.09.14. | 2009.09.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya 7. OEVK | 2006.05.16. | 2010.01.24. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 28 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
mezőgazdasági üzemgazdász | Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola | Baromfi és egyéb kisállattenyésztés kar | 1977 |
mérlegképes könyvelő | 1987 | ||
bankmenedzser szakirányú közgazdasági szakoklevél | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1995 | |
francia-magyar posztgraduális bank diploma | 1995 | ||
pénzintézeti szakközgazda | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | 1996 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
orosz | alapfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
horvát | társalgási |