Készült: 2024.09.20.21:08:03
Dinamikus lap
Dr. Eke Károly
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1985-90 | független | frakcióvezető | 1989.06.22. | 1990.03.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Csongrád 4. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Csongrád 10. OEVK | 1985.06.28. | 1990.05.01. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | ||
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
német | felsőfokú |
orosz | felsőfokú |