Készült: 2024.09.26.15:25:43
Dinamikus lap
Lengyel János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | FKGP | frakcióvezető-helyettes | 2001.03.26. | 2001.03.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 10. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 10. OEVK | 2000.05.02. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
technikum |