Készült: 2024.09.26.11:22:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai változásának elrejtése
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Alelnök | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.25. | |
Németh Szilárd István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2010.10.18. | 2014.05.05. | Dr. Ipkovich György (MSZP) |
Dr. Ipkovich György (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.18. | |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.17. | |
Szabó Gábor (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Szilágyi Péter (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság | Fidesz | 3 | 37.50% |
MSZP | 2 | 25.00% | |
Jobbik | 1 | 12.50% | |
KDNP | 1 | 12.50% | |
LMP | 1 | 12.50% | |
Összesen | 8 | 100.00% |
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.29. | ||
Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálóbizottsága | 2011.03.16. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok