Készült: 2024.09.26.15:12:34
Dinamikus lap
Gyürk András
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.05. | 2004.07.18. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
korjegyző | 1998.06.18. | 1998.06.18. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2004.07.18. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
történész | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2000 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
német | alapfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |