Készült: 2024.09.23.10:18:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Fogyasztóvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.07. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fogyasztóvédelmi bizottság |
A Fogyasztóvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Ertsey Katalin (LMP) | Elnök | 2010.06.07. | 2013.02.11. | |
Szabó Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2010.06.07. | 2014.05.05. | |
Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.06.07. | 2010.09.13. | |
Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2012.06.05. | 2014.05.05. | |
Mágori Józsefné (Fidesz) | Tag | 2010.06.07. | 2014.05.05. | |
Örvendi László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.06.07. | 2014.05.05. | |
Simonka György (Fidesz) | Tag | 2010.06.07. | 2014.05.05. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2010.06.07. | 2010.11.16. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2010.06.07. | 2012.12.17. | |
Spaller Endre (KDNP) | Tag | 2010.06.07. | 2014.01.31. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Fogyasztóvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 2/2012 | 2012.06.12. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:03 |
2 | 2 | 1/2012 | 2012.06.05. | Határozatképes | 1:31 |
3 | 1 | 1/2011 | 2011.05.03. | Határozatképes | 1:24 |