Készült: 2024.09.23.11:50:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Tényfeltáró albizottság (a Hágai Bíróság ítéletének meghozatala után a szlovák-magyar tárgyalások körülményei és eredményei)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.16. |
Megszűnés | 1999.12.08. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Környezetvédelmi bizottság |
Tényfeltáró albizottság (a Hágai Bíróság ítéletének meghozatala után a szlovák-magyar tárgyalások körülményei és eredményei) tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1998.09.16. | 1999.12.08. | |
Dr. Pap János (Fidesz) | Tag | 1998.09.16. | 1999.12.08. | |
Dr. Nemcsók János (MSZP) | Tag | 1998.09.16. | 1999.12.08. | |
Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | Tag | 1998.09.16. | 1999.12.08. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.09.16. | 1999.12.08. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 1998.09.16. | 1999.12.08. | |
Kiss Andor (MIÉP) | Tag | 1998.09.16. | 1999.12.08. |
Tényfeltáró albizottság (a Hágai Bíróság ítéletének meghozatala után a szlovák-magyar tárgyalások körülményei és eredményei) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 6 | 6/1999 | 1999.12.06. | Határozatképes | 1:40 |
2 | 5 | 5/1999 | 1999.05.20. | Határozatképes | 4:40 |
3 | 4 | 4/1999 | 1999.04.29. | Határozatképes | 2:30 |
4 | 3 | 3/1999 | 1999.04.08. | Határozatképes | 0:40 |
5 | 2 | 2/1999 | 1999.02.24. | Határozatképes | 0:50 |
6 | 1 | 1/1999 | 1999.02.05. | Határozatképes | 2:20 |