Mandur László
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium tagja | 2013.11.19. | 2019.10.11. |
az Országgyűlés alelnöke | 2006.06.08. | 2010.05.13. |
az Országgyűlés alelnöke | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2013.11.18. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.11.18. | 2013.12.18. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
gépjárműtechnikus | Közlekedésgépészeti Szakközépiskola | 1976 | |
okleveles üzemmérnök | Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola | Közlekedésmérnöki Kar | 1979 |
okleveles közgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipari Tervező-Szervező Kar | 1991 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |