Készült: 2024.09.24.03:13:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.06.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Elnök | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Szabó Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Tóth András (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Pásztohy András (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2001.11.15. | |
T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.06.30. | 1998.12.06. | |
Koppánné Dr. Kertész Margit (független) | Tag | 2001.11.16. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.07. | 1998.12.28. |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése