Készült: 2024.09.26.13:06:19
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A bizottsági módosító javaslatokra vonatkozó rendelkezéseket felülvizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2012.07.09. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
A bizottsági módosító javaslatokra vonatkozó rendelkezéseket felülvizsgáló albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Salamon László (KDNP) | Elnök | 2012.07.09. | 2013.02.24. | |
Dr. Steiner Pál (MSZP) | Alelnök | 2012.07.09. | 2014.05.05. | |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Tag | 2012.07.09. | 2014.05.05. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2012.07.09. | 2014.05.05. | |
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | Tag | 2012.07.09. | 2014.05.05. | |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2012.07.09. | 2013.02.11. |
A bizottsági módosító javaslatokra vonatkozó rendelkezéseket felülvizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése