Készült: 2024.09.26.20:21:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Költségvetési, adó- és pénzügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Költségvetési, adó- és pénzügyi bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Soós Károly Attila (SZDSZ) | Elnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Becker Pál (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1993.03.09. | |
Bethlen István (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1990.12.21. | |
Komor Sándor (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Békesi László (MSZP) | Alelnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Becker Pál (MDF) | Titkár | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Bakó Lajos (MDF) | Tag | 1990.12.21. | 1994.06.27. | |
Dr. Bogár László (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.24. | |
Dr. Botos Katalin (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.24. | |
Dr. Fekete Gyula (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Horváth Béla (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1993.03.29. | |
Markó István (MDF) | Tag | 1991.09.17. | 1994.06.27. | |
Palotás János (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1990.12.04. | |
Dr. Remport Katalin (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1994.06.27. | |
Sápi József (MDF) | Tag | 1990.12.04. | 1994.06.27. | |
Sárossy László (MDF) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. | |
Dr. Schamschula György (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.09.10. | |
Siklós Csaba (MDF) | Tag | 1993.03.30. | 1994.06.27. | |
Dr. Szabó Tamás (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Szarvas Béla (MDF) | Tag | 1990.09.10. | 1994.06.27. | |
Dr. Takács Péter (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1991.09.17. | |
Dr. Zimányi Tibor (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Deák Sándor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1990.12.02. | |
Gaál Gyula (SZDSZ) | Tag | 1990.11.06. | 1994.06.27. | |
Horváth László (SZDSZ) | Tag | 1991.01.29. | 1992.02.18. | |
Dr. Kádár Iván (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.01.14. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1991.01.29. | 1991.10.01. | |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1993.02.23. | |
Dr. Matyi László (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1992.12.01. | |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.06. | |
Polyák Sándor (SZDSZ) | Tag | 1992.12.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Sarkadiné Dr. Lukovics Éva (SZDSZ) | Tag | 1993.02.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Török Ferenc (SZDSZ) | Tag | 1991.10.01. | 1994.06.27. | |
Faddi József (FKGP) | Tag | 1990.06.12. | 1992.08.04. | |
Kósa András (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.09.10. | |
Pintér István (FKGP) | Tag | 1990.09.10. | 1992.02.23. | |
Dr. Pohankovics István (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Vincze Kálmán (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Kósa András (Kisgazda) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Pintér István (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Vincze Kálmán (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Bokros Lajos (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.07.02. | |
Dr. Katona Béla (MSZP) | Tag | 1990.07.18. | 1994.06.27. | |
Mádi László (FIDESZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.02.07. | |
Ungár Klára (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Urbán László (FIDESZ) | Tag | 1994.02.08. | 1994.06.27. | |
Varga Mihály (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Csépe Béla (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Füzessy Tibor (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.09.10. | |
Dr. Lukács Tamás (KDNP) | Tag | 1990.09.10. | 1992.10.13. | |
Mózs József (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Seszták László (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Kállay Kristóf (független) | Tag | 1990.05.03. | 1993.03.08. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Költségvetési, adó- és pénzügyi bizottság | MDF | 10 | 38.46% |
SZDSZ | 6 | 23.08% | |
EKgP | 3 | 11.54% | |
MSZP | 2 | 7.69% | |
Fidesz | 2 | 7.69% | |
KDNP | 2 | 7.69% | |
független | 1 | 3.85% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Államháztartási | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Privatizációs | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Monetáris | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Adó | 1992.10.13. | 1994.06.27. |