Készült: 2024.09.21.15:23:38
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.12.15. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (13 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Tardos Márton (SZDSZ) | Elnök | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Hargitai János (Fidesz) | Alelnök | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
Lenártek András (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
Tállai András (Fidesz) | Tag | 1999.12.15. | 2000.12.19. | |
Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
Francz Rezső (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Soós Győző (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2002.05.14. | |
Barkóczy Gellért (FKGP) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
Dr. Tímár György (FKGP) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. | |
Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Tag | 1999.12.15. | 2002.05.14. |
A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 4/2001 | 2001.05.22. | Határozatképes | 2:30 |
2 | 3 | 3/2001 | 2001.04.10. | Határozatképes | 1:40 |
3 | 2 | 2/2001 | 2001.03.06. | Határozatképes | 1:10 |
4 | 1 | 1/2001 | 2001.02.28. | Határozatképes | 0:10 |