Készült: 2024.09.26.15:11:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.09.26. |
Megszűnés | 2012.01.25. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
A 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Alelnök | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | Alelnök | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) 1 | Tag | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Dr. Molnár Attila (Fidesz) | Tag | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Dr. Ipkovich György (MSZP) | Tag | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Dr. Steiner Pál (MSZP) | Tag | 2011.09.27. | 2012.01.25. | |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2011.09.27. | 2012.01.25. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése