Készült: 2024.09.24.11:31:21
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.08. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Bácskai János (Fidesz) | Elnök | 2010.06.15. | 2010.10.20. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Elnök | 2010.10.20. | 2014.05.05. | |
Baracskai József (MSZP) | Alelnök | 2010.07.05. | 2010.10.11. | |
Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Alelnök | 2013.05.06. | 2014.05.05. | |
Dr. Bácskai János (Fidesz) | Tag | 2010.10.20. | 2014.05.05. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2012.12.31. | |
Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Tag | 2010.06.15. | 2013.05.06. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2010.06.15. | 2010.10.20. | |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Tag | 2010.06.15. | 2013.08.22. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése